|
Александр Леонидович Апухтин დაბ. 7 აგვისტო 1893 გარდ. 4 ნოემბერი 1946
From Rodovid KA
საგვარეულო | Апухтины |
სქესი | მამრობითი |
დაბადებისას მიღებული სრული სახელი | Александр Леонидович Апухтин |
მშობლები
♂ Леонид Иванович Апухтин [Апухтины] დაბ. 1860 გარდ. 19 დეკემბერი 1914 ♀ Любовь Николаевна Лапшина (Апухтина) [Лапшины] დაბ. 1864 გარდ. 30 ივნისი 1906 |
მოვლენები
7 აგვისტო 1893 დაბადება: д. Кузовлево, Верховская волость, Солигачский уезд, Костромская губерния, Российская империя
4 ნოემბერი 1946 გარდაცვალება: Москва, СССР
შენიშვნები
Апухтин Александр Леонидович
(1893-1946)
АПУХТИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ родился 07 августа 1893 года (по старому стилю) в деревне Кузовлево Верховской волости Солигаличского уезда Костромской губернии. В семье крестьян.
Родители: Отец – Апухтин Леонид Иванович (1860 – 1914), русский, работал приказчиком в мебельном магазине купца Андреева в Апраксином рынке. Мать – Апухтина (ур. Лапшина или Лапшинова) Любовь Николаевна (1864 – 1906), русская, воспитывала детей.
Братья и сестры (7 чел.):
1. Апухтин Иван Леонидович (1985 - 1942), был женат на Апухтиной (ур. Белоруковой) Клавдии Сергеевне (1890 -1955), имел 5 детей (4 сына и дочку), семья жила в Ленинграде.
2. Апухтин Николай Леонидович (? - 1919), до 1916 г. – мальчик, а потом приказчик в магазинах одежды в Апраксином рынке и Гостином дворе Санкт-Петербурга. известно, что был анархистом. С 1916 г. служба рядовым в царской армии. С 1917 г. по 1919 г. работал на выборных должностях в волисполкоме Верховской волости Солигаличского уезда. В 1919 г. поступила в железнодорожную охрану. Был убит под г. Харьковом.
3. Апухтина Михаил Леонидович (1896 - 1965), был женат на Апухтиной (ур. Слесарчук) Василисе Степановне (1905 - 1960), у них было трое детей: Апухтина Людмила Михайловна (1924-1993), Апухтин Владимир Михайлович (1926-1964) и Апухтина Ксения Михайловна (1936 г.р.).
4. Апухтин Яков Леонидович (1898? -?), известно, что работал по торговой части в Рыбтресте в Ленинграде, работал по торговой части, был женат, имел сына Апухтина Вадима Яковлевича (1924 г.р.) и дочь Апухтину Ирину Яковлевну (1928 г.р.) - после замужества – Ревтова.
5. Апухтина Анна Леонидовна (1899? -1907?), в семье ее называли Нюточка, умерла маленькой в возрасте 8-9 лет.
6. Апухтин Никодим Леонидович (1904 -1927?), известно, что был комсомольцем, студентом Ленинградского института путей сообщения, умер от туберкулеза.
7. Апухтин Георгий Леонидович (1906 - 1948?), был женат. До и после Октябрьской революции до 1925 г. учащийся в Ленинграде. с 1925 г. по 1929 г. в г. Минусинске служил секретарем в Народном суде. С 1929 г. красноармеец в батальоне связи в Забалькальском Военном округе. После увольнения из РККА остался на работе в ДВК и служил на Сахалине в совхозе "Красная Тымь" пом. начальника отделения совхоза. В 1938 г. служил в г. Александровске на Сахалине, Работал начальником Сахалинского отделения управления шоссейными дорогами НКВД в г. Александровске., член ВКП(б). Работал начальником дорожного участка в Хабаровске, у него была приемная дочь Дина, 1933 г.р.
Был женат на Апухтиной (ур. Конюшья) Марии Дмитриевне, (1897-?), которая родилась в хуторе Быдриково Херсонского уезда Николаевской губ. Всего вероятнее, что они поженились в августе 1921 г. в г. Ростове на Дону.
Детей у них не было.
Места проживания:
До 22 октября 1913года – Пригород Санкт-Петербурга, п. Лесной, ул. Александровская, д.7.
С 22 октября 1913 г по 08 октября 1914 г. г. Санкт-Петербург, Забалканский пр,. д. 18, кв. 32.
С 08 декабря 1914 года - г. Санкт-Петербург, казармы Павловского юнкерского училища.
18 мая 1915 г. по 09 ноября 1915 г. Санкт-Петербург, Забалканский пр,. д. 18, кв. 32.
09 ноября 1915 г. – действующая армия, в 20 км западнее г. Двинска.
Март 1917 г. – февраль 1918 г. - действующая армия, около озера Дрисвят, под г. Перновым и под г. Двинском.
Февраль- март 1918 г. – действующая армия, г. Вятка.
Март – сентябрь 1918 г. – д. Кузовлево Солигаличского уезда Костромской губ.
16 сентября 1918 г. – 13 октября 1918 г. – РККА, г. Солигалич, Костромской губ.
14 октября – 26 ноября 1918 г. – РККА, г. Галич Костромской губ.
27 ноября – 04 декабря 1918 г. – РККА, г. Кострома.
06 декабря – 29 декабря 1918 г. – РККА, г. Шуя Ивановской обл.
30 декабря 1918 г. – 07 июля 1919 г. – РККА, г. Иваново , г. Казань, Вятские Поляны, г. Красноуфимск.
08 июля – 16 августа 1919 г., РККА, г. Сарапуль.
17 августа – 04 октября 1919 г. – РККА, г. Вольск.
05 октября 1919 г. – 09 мая 1920 г. - РККА, г. Саратов.
10 мая 1920 г. – 11 октября 1921 г. – РККА, г. Ростов на Дону.
10 ноября 1921 г. – РККА, г. Ленинград.
1923-1924 гг. – г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 1-я линия, д. 16, кв. 2.
?- 04 ноября – г. Москва, Можайское шоссе, д. 61, кв. 44.
Жизненный путь:
В 1901 г. семья переезжает из деревни Кузовлево Верховской волости Солигаличского уезда Костромской губернии в г. Санкт-Петербург и сначала поселяется в Финляндии, Финляндская железная дорога, станция Келломчки, ул. Церковная, арендуют дачу Гречушкина. Через некоторое время (1905 – 1907) семья переселяется в г. Санкт-Петербург, Фонтанка, д. 94, а затем переезжает на Забалканский пр., д. 18, кв. 32 (1909 -1917).
1905 г. окончил 3-х классное начальное училище в г. . Санкт-Петербург.
1909 г. окончил 4-х классное высшее начальное училище в г. . Санкт-Петербург.
Август 1910 г. – май 1912 г. учеба в Реальном училище К.Мая в г. Санкт-Петербург, 5-,6, 7 классы (выдан аттестат).
1912 – 1913 гг. - дополнительный класс Реального училища К.Мая в г. Санкт-Петербург (выдано свидетельство).
С 1912 года самостоятельно зарабатывал, давая уроки.
Сентябрь 1913 г. – декабрь 1914 г. учеба в Санкт-Петербургском политехническом институте императора Петра Великого, электромеханическое отделение.
28 ноября 1914 г. -март 1915 г. – Павловское военное училище (г. Санкт-Петербург), ускоренный 5-ти месячный курс военного времени по 1-му разряду, юнкер рядового звания на правах вольноопределяющегося 1-го разряда.
9 марта 1915 г. - переименован в юнкера унтер-офицерского звания.
1 мая 1915 г. - по окончании ускоренного 5-ти месячного курса военного времени Высочайшим приказом в 1-й день мая 1915 года произведен в прапорщики по армейской пехоте.
5 мая 1915 г. - зачислен младшим офицером во 2-ю роту 1-го запасного пехотного батальона.
Август -октябрь 1915 г. - в офицерской воздухоплавательной школе окончил ускоренный курс по 1-му разряду.
Октябрь 1915 г. – март 1917 г. – начальник 2-й наблюдательной станции 8-й воздухоплавательной роты, находящейся в составе 5-й армии Северного флота под г. Двинском.
Март 1917 г. – февраль 1918 г. – назначен командиром 37-го корпусного воздухоплавательного отряда в составе 1-й армии (Добровольной армии) около озера Дрисвят по г. Перновом и под г. Двинском в звании поручика.
В феврале 1918 г., при наступлении немцев на г. Двинск и севернее, вместе с частью личного состава 37-го корпусного воздухоплавательного отряда отряда, был эвакуирован в г. Вятку.
Март 1918 г. - 37-й корпусный воздухоплавательный отряд был расформирован и был уволен в долгосрочный отпуск в г. Солигалич Костромской губернии.
Апрель 1918 г. – сентябрь 1918 г. председатель ревизионной комиссии Верховского волостного совета, деревня Марково Солигаличского района, Ярославской области.
16 сентябрь 1918 г. мобилизован в ряды РККА Солигаличским уездным военкоматом (УВК) Солигаличского района Ярославской области.
14 октября – 27 ноября 1918 г. – военный инструктор 11 роты 1 запасного батальона 2-й стрелковой бригады в г.Галиче Костромской губ.
27 ноябрь – 05 декабрь 1918 г. – в резерве командного состава при Костромском губвоенкомате.
06 декабря -30 декабря 1918 г. – начальник 6-го кабельного отделения 7-го батальона связи в г. Шуе Ивановской обл.
30 декабря 1918 г. – 07 февраля 1919 г. – военный воздухоплавователь в 7-и воздухоплавовательном отряде в г. Иванове.
07 февраля – апрель 1919 г. – 7- й воздухоплавовательный отряд в г. Иванове.
С апреля – 07 июля 1919 г. - 7-й воздухоплавовательный отряд в г. Казани, в Вятских Полянах, в г. Сарапуле, в г. Красноуфимске, участие в боях с мая по июль 1919 г.
Май 1919 г. принят в сочувствующие ВКП (б) партийной ячейкой 7-го Воздухоплавательного отряда в г. Казани.
08 июля – 17 август 1919 г. – помощник начальника авиации по воздухоплавованию в управлении авиации 2-й армии Восточного фронта вг. Сарапуле.
Август 1919 г. принят в кандидаты ВКП(б) партийной ячейкой управления авиации Особой группы южного фронта в г. Вольске.
17 август – 05 октябрь 1919 г. – помощник начальника авиации и воздухоплованиния особой группы по воздухоплавованию Южного фронта в г. Вольске.
Октябрь 1919 г. – принят в члены ВКП (б) партийной организацией штаба Юго-Восточного фронта в г. Саратове.
05 октябрь 1919 г. – 09 май 1920 г. - помощник начальника авиации и воздухоплавования фронта Управление авиации и воздухоплавования Юго-Восточного фронта в г. Саратове.
09 май 1920 г – сентябрь 1921 г. - помощник начальника авиации и воздухоплавования армии Управление авиации и воздухоплавования Кавказского фронта в г. Ростов-на-Дону.
Июнь 1921 г.- возбудил ходатайство о переводе по климатическим причинам в г. Ленинград, ввиду тяжелого заболевания малярией.
Сентябрь 1921 г. – получил предписание о переводе в г. Ленинград. Перевод совпал с чисткой партии. Сдал партийный билет и прошел чистку в партийной организации авиапарка в г. Ростове на Дону, но не представил требующихся поручительств.
Сентябрь 1921 г. – переехал в г. Ленинград, не смог найти поручителей, а затем заболел малярией и пропустил все сроки представления поручительств, вследствие чего автоматически выбыл из рядов ВКП(б). За время пребывания в рядах ВКП(б) партийным взысканиям не подвергался.
Сентябрь 1921 – 11 октября 1921 г. - помощник начальника воздушного флота округа по воздухоплавованию Северо-Кавказского военного округа в г. г. Ростов-на-Дону.
10 ноябрь 1921 г. -01 февраль 1923 г. - помощник заведующего учебно-технической части Воздухоплавательной школы в г. Ленинграде. 01 февраль – 31 июль 1923 г. - штатный преподаватель по тактике воздухоплавания в учебной части в Высшей Воздухоплавательной школе в г. Ленинграде.
01 август – 31 декабрь 1923 г. – старший инструктор 2 р. В учебном отряде с привязанными аэростатами в Высшей Воздухоплавательной школе в г. Ленинграде на Волковом поле.
01 январь – 14 апрель 1924 г. - помощник начальника учебно-строевой части в Высшей Воздухоплавательной школе в г. Ленинграде.
15 апрель – 24 сентябрь 1924 г. – руководитель учебной части по тактике воздухоплавования в Высшей Воздухоплавательной школе в г. Ленинграде.
25 сентябрь 1924 г. – 31 март 1925 г. – командир отряда управляемых аэростатов в Высшей Воздухоплавательной школе в г. Ленинграде.
01 апрель 1925 г. – 31 июль 1926 г. – преподаватель техники воздухоплавания в Высшей Воздухоплавательной школе в г. Ленинграде.
01 август 1926 г. – 20 декабрь 1929 г. штатный преподаватель по истории воздухоплавания и организации ВВС в Военно-теоретической школе Военно-воздушных сил РККА.
01 январь 1930 г. – май 1931 г. - помощник начальника 2-го отдела Управления спецснабжения Управления Военно-воздушных сил РККА.
1930 г. – участие в организации первой фабрики в Советском Союзе отечественной парашютной промышленности.
Май - июнь 1931 г. - помощник начальника 6-го сектора 3-го Управления Военно-воздушных сил РККА.
Июнь 1931 г. – ноябрь 1932 г. - старший инспектор 6-го сектора 3-го Управления Военно-воздушных сил РККА.
Ноябрь 1932 г. – февраль 1933 г. - начальник 9-го сектора 5-го Управления Военно-воздушных сил РККА.
Февраль 1933 г. – февраль 1936 г. – начальник 4-го сектора 2-го отдела управления материально-технического снабжения Военно-воздушных сил РККА.
1935 г. окончил Курсы усовершенствования начального состава (вечерние) по техническому отделению при Военно-воздушной академии РККА. 1935 г. – созданы первые образцы десантных парашютов и такого десантного имущества как мешки и бензобаки.
Февраль 1936 г. – декабрь 1938 г. - начальник 2-го отделения 4-го отдела в управлении материально-технического снабжения в Управлении Военно-воздушных сил РККА, интендант 1-го ранга.
1936 г. – запущены в серийное производство десантные парашюты и такое десантное имущество как мешки и бензобаки.
Декабрь 1938 г.- сентябрь 1939 г. – помощник начальника 2-го отделения 4 отдела 1-го управления вооружения и материально-технического снабжения Военно-воздушных сил РККА, бригинтендант.
Сентябрь – ноябрь 1939 г. – начальник 2-го отделения 4 отдела 1-го управления вооружения и материально-технического снабжения Военно-воздушных сил РККА.
Ноябрь 1939 г. – июль 1940 г – начальник 1-го отделения 4 отдела 1-го управления вооружения и материально-технического снабжения Военно-воздушных сил РККА.
Июль 1940 г. – июнь 1941 г. - начальник 1-го отделения 3 отдела 9-го управления Главного управления Военно-воздушных сил Красной армии.
Июнь 1941 г. – январь 1942 г. – старший помощник начальника 3 отдела 11-го управления Главного управления Военно-воздушных сил Красной армии.
Январь 1942 г. – январь 1943 г. - старший помощник начальника 3 отдела управления заказов спецоборудования Военно-воздушных сил Красной армии.
Январь 1943 г. – октябрь 1945 г. – заместитель начальника 3-го отдела Управления заказов спецоборудования ГУЗ Военно-воздушных сил Красной армии, инженер-полковник.
18 октябрь 1945 г. – уволен из рядов Красной армии в отставку по ст. 43 (по болезни).
Награды:
Имеет царские ордена:
св.Станислава 3-й ст.;
св.Анны 3-й степени с мечами и бантом.
А также:
- Юбилейная медаль «ХХ лет РККА».
- Июль 1942 г. - Орден Красной Звезды (Наградной лист, ЦАМО, фонд 33, опись 682525, единица хранения 21).
- Орден Красного знамени.
Умер 04 ноября 1946 года, похоронен в г. Москве на городском кладбище (на каком неизвестно).
+ + +
Упокой, Боже, раба Твоего Александра и учини его в раю, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия рабы Твоя упокой, презирая их вся согрешения.
უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები
ქორწინება: ♀ Василина Степанівна Слесарчук (Апухтіна)
გარდაცვალება: 20 ივლისი 1965, Київ, УРСР, СРСР
ქორწინება: ♀ Клавдія Сергіївна Білорукова (Апухтіна)
გარდაცვალება: ნოემბერი 1942, г. Ленинград, СССР
გარდაცვალება: 1948, г. Хабаровск, СССР
გარდაცვალება: г. Ленинград, СССР
დაბადება: 1898, г. Санкт-Петербург, Российская империя
გარდაცვალება: 1905?, г. Санкт-Петербург, Российская империя