|
Teofila Łubieńska (Stadnicka) დაბ. 1851
From Rodovid KA
პიროვნება:556215
საგვარეულო | Łubieńscy |
სქესი | მდედრობითი |
დაბადებისას მიღებული სრული სახელი | Teofila Łubieńska |
სხვა გვარები | Stadnicka |
მშობლები
♂ Северин Любенський [Любенські] დაბ. 1811 გარდ. 1855 ♀ Амелія Єзерська (Любенська) [Єзерські] დაბ. 1816 გარდ. 1885 |
მოვლენები
1851 დაბადება:
ტიტული: hrabianka
1872 ქორწინება: ♂ Jan Stadnicki [Stadniccy]
1876 ბავშვის დაბადება: ♀ Maria Stadnicka (Mańkowska) [Stadniccy] დაბ. 1876 გარდ. 1928
უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები
პაპები
♂ Peter Lubienski
დაბადება: 31 იანვარი 1786, Szczytniki (Poznań)
ქორწინება: ♀ Barbara Szymanowska
გარდაცვალება: 17 ოქტომბერი 1867, Varsovie
ქორწინება: ♀ Barbara Szymanowska
გარდაცვალება: 17 ოქტომბერი 1867, Varsovie
♂ Лев Северинович Потоцкий
დაბადება: 1789, (было между 1788 и 1789) Титул: граф (hrabia). По вероисповеданию католик
განათლება: თებერვალი 1808, Вильна, Виленская губерния, Российская империя, (Вильнюс, Литва) Окончил Императорский Виленский университет со степенью магистра философии
პროფესია: 15 მარტი 1808, Санкт-Петербург, Российская империя, Определён актуариусом Коллегии иностранных дел
პროფესია: 14 ნოემბერი 1808, Неаполь, Италия, Причислен к русской миссии в Неаполе
პროფესია: 12 დეკემბერი 1808, Пожалован в камер-юнкеры императорского двора
პროფესია: 15 მარტი 1810, Вена, Австрия, Служил при Венской миссии сверх штата
პროფესია: 30 სექტემბერი 1812, Лондон, Англия, Великобритания, Служил при Лондонской миссии сверх штата
პროფესია: 8 ივნისი 1814, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах
პროფესია: 11 მაისი 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Назначен главным секретарем по иностранной переписке при временном правительстве Царства Польского
პროფესია: 1818, Санкт-Петербург, Российская империя, Произведён в гражданский чин: действительный статский советник, 4 класс табели о рангах
ქორწინება: ♀ Елизавета Николаевна Головина (Потоцкая) , Санкт-Петербург, Российская империя
პროფესია: 1 იანვარი 1828 - 20 იანვარი 1833, Лиссабон, Португалия, Состоял чрезвычайным посланником и полномочным министром при короле Португальском
პროფესია: 1 ივლისი 1828, Произведён в гражданский чин: тайный советник, 3 класс табели о рангах
საცხოვრებელი ადგილი: 1834, Ливадия, Ялтинский уезд, Таврическая губерния, Российская империя, Купил в Крыму имение Ливадия. Пребывание в Неаполе сделало его поклонником и коллекционером античного искусства. Путешественники, посетившие Южный берег Крыма, отмечали, что Ливадия Потоцкого походила на маленький античный музей. После смерти Потоцкого имение выкуплено в казну, усадебный дом полностью перестроен для размещения императорской фамилии
პროფესია: 19 დეკემბერი 1835, Ливадия, Ялтинский уезд, Таврическая губерния, Российская империя, Состоял действительным членом Общества сельского хозяйства Южной России
პროფესია: 20 ივნისი 1836 - 31 მაისი 1839, Стокгольм, Швеция, Назначен на должность посланника в Швецию
პროფესია: 19 აგვისტო 1841 - 1 აპრილი 1847, Неаполь, Италия, Переведён чрезвычайным посланником и полномочным министром при Неаполитанском дворе короля обеих Сицилий
პროფესია: 16 ივლისი 1846, Назначен членом Государственного Совета по Департаменту дел Царства Польского
პროფესია: 21 აპრილი 1847, Санкт-Петербург, Российская империя, Произведён в действительные тайные советники
პროფესია: 1855, Неаполь, Италия, Командирован в Неаполь с известием о вступлении на престол Александра II
პროფესია: 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручено состоять при великой княгине Марии Павловне во время её пребывания в Петербурге и пожалован чин обер-гофмейстера
გარდაცვალება: 1860, Санкт-Петербург, Российская империя, Похоронен в фамильном склепе в крипте храма Посещения пресвятой девой Марией Елизаветы, расположенного на территории Выборгского римско-католического кладбища на Выборгской стороне Санкт-Петербурга
განათლება: თებერვალი 1808, Вильна, Виленская губерния, Российская империя, (Вильнюс, Литва) Окончил Императорский Виленский университет со степенью магистра философии
პროფესია: 15 მარტი 1808, Санкт-Петербург, Российская империя, Определён актуариусом Коллегии иностранных дел
პროფესია: 14 ნოემბერი 1808, Неаполь, Италия, Причислен к русской миссии в Неаполе
პროფესია: 12 დეკემბერი 1808, Пожалован в камер-юнкеры императорского двора
პროფესია: 15 მარტი 1810, Вена, Австрия, Служил при Венской миссии сверх штата
პროფესია: 30 სექტემბერი 1812, Лондон, Англия, Великобритания, Служил при Лондонской миссии сверх штата
პროფესია: 8 ივნისი 1814, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах
პროფესია: 11 მაისი 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Назначен главным секретарем по иностранной переписке при временном правительстве Царства Польского
პროფესია: 1818, Санкт-Петербург, Российская империя, Произведён в гражданский чин: действительный статский советник, 4 класс табели о рангах
ქორწინება: ♀ Елизавета Николаевна Головина (Потоцкая) , Санкт-Петербург, Российская империя
პროფესია: 1 იანვარი 1828 - 20 იანვარი 1833, Лиссабон, Португалия, Состоял чрезвычайным посланником и полномочным министром при короле Португальском
პროფესია: 1 ივლისი 1828, Произведён в гражданский чин: тайный советник, 3 класс табели о рангах
საცხოვრებელი ადგილი: 1834, Ливадия, Ялтинский уезд, Таврическая губерния, Российская империя, Купил в Крыму имение Ливадия. Пребывание в Неаполе сделало его поклонником и коллекционером античного искусства. Путешественники, посетившие Южный берег Крыма, отмечали, что Ливадия Потоцкого походила на маленький античный музей. После смерти Потоцкого имение выкуплено в казну, усадебный дом полностью перестроен для размещения императорской фамилии
პროფესია: 19 დეკემბერი 1835, Ливадия, Ялтинский уезд, Таврическая губерния, Российская империя, Состоял действительным членом Общества сельского хозяйства Южной России
პროფესია: 20 ივნისი 1836 - 31 მაისი 1839, Стокгольм, Швеция, Назначен на должность посланника в Швецию
პროფესია: 19 აგვისტო 1841 - 1 აპრილი 1847, Неаполь, Италия, Переведён чрезвычайным посланником и полномочным министром при Неаполитанском дворе короля обеих Сицилий
პროფესია: 16 ივლისი 1846, Назначен членом Государственного Совета по Департаменту дел Царства Польского
პროფესია: 21 აპრილი 1847, Санкт-Петербург, Российская империя, Произведён в действительные тайные советники
პროფესია: 1855, Неаполь, Италия, Командирован в Неаполь с известием о вступлении на престол Александра II
პროფესია: 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручено состоять при великой княгине Марии Павловне во время её пребывания в Петербурге и пожалован чин обер-гофмейстера
გარდაცვალება: 1860, Санкт-Петербург, Российская империя, Похоронен в фамильном склепе в крипте храма Посещения пресвятой девой Марией Елизаветы, расположенного на территории Выборгского римско-католического кладбища на Выборгской стороне Санкт-Петербурга
პაპები
მშობლები
♀ Maria Jezierska (Golicyna)
დაბადება: 22 თებერვალი 1819
ტიტული: hrabianka
ქორწინება: ♂ Сергей Григорьевич "Фирс" Голицын , Люблин, Польша
გარდაცვალება: 20 დეკემბერი 1881, Nicea, Francja
ტიტული: hrabianka
ქორწინება: ♂ Сергей Григорьевич "Фирс" Голицын , Люблин, Польша
გარდაცვალება: 20 დეკემბერი 1881, Nicea, Francja
♂ Waldemar (Wladislaw) Jezierski
დაბადება: 1823?
ტიტული: hrabia
ქორწინება: ♀ Julia Bobrińska (Езерская, Броель-Платер)
გარდაცვალება: 1855, предположительно - во время Крымской войны
ტიტული: hrabia
ქორწინება: ♀ Julia Bobrińska (Езерская, Броель-Платер)
გარდაცვალება: 1855, предположительно - во время Крымской войны
მშობლები
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
♂ Henryk Mańkowski
დაბადება: 1872, Rudki
ტიტული: hrabia
ქორწინება: ♀ Maria Stadnicka (Mańkowska) , Wielka Wieś
ქორწინება: ♀ Zofia Michałowska (Mańkowska)
გარდაცვალება: 1924, Winnogóra
ტიტული: hrabia
ქორწინება: ♀ Maria Stadnicka (Mańkowska) , Wielka Wieś
ქორწინება: ♀ Zofia Michałowska (Mańkowska)
გარდაცვალება: 1924, Winnogóra
შვილები
შვილიშვილები
შვილიშვილები