|
Вера Николаевна Шабельская (Милорадович) დაბ. 7 ოქტომბერი 1861 გარდ. 1916
From Rodovid KA
საგვარეულო | Шабельские |
სქესი | მდედრობითი |
დაბადებისას მიღებული სრული სახელი | Вера Николаевна Шабельская |
სხვა გვარები | Милорадович |
მშობლები
♀ Лидия Александровна Сталь фон Гольштейн (Шабельская) [Сталь фон Гольштейн] დაბ. 1838 გარდ. 5 თებერვალი 1907 ♂ Nikolaï Katonovitch Chabelsky [Chabelsky] დაბ. 16 ნოემბერი 1831 გარდ. 4 მაისი 1896 |
მოვლენები
7 ოქტომბერი 1861 დაბადება: Курск, Курская губерния, Российская империя
ნოემბერი 1878 ქორწინება: Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, ♂ Григорий Александрович Милорадович [Милорадовичи] დაბ. 24 სექტემბერი 1839 გარდ. 13 აგვისტო 1905
1884 განქორწინება: Санкт-Петербург, Российская империя, ♂ Григорий Александрович Милорадович [Милорадовичи] დაბ. 24 სექტემბერი 1839 გარდ. 13 აგვისტო 1905
24 აპრილი 1884 ქორწინება: ♂ Борис Вячеславович Шидловский [Шидловские] დაბ. 20 ნოემბერი 1859 გარდ. 20 აპრილი 1922
1916 გარდაცვალება: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
შენიშვნები
1-й брак - развод в 1884, 25.11.1896, 2-й брак признан незаконным. Основательница общины, преобразованной в Николо-Тихвинский ж. м-рь в Бирюченском у. Воронежской губ. 1899 - постриглась с именем Валентины, настоятельница Николо-Тихвинского м-ря
უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები
ტიტული: Російська імперія, княгиня
ქორწინება: ♂ Микола Олександрович Долгоруков , Москва, Российская империя
გარდაცვალება: 25 აპრილი 1883, Російська імперія
ქორწინება: ♂ Валериан Егорович Канкрин
გარდაცვალება: 14 მარტი 1889, или 14.03.1892
ტიტული: барон
ქორწინება: ♀ Софья Фёдоровна Андро (Сталь фон Гольштейн)
გარდაცვალება: 23 იანვარი 1887
ტიტული: барон
ქორწინება: ♀ Елена Васильевна Сомова
გარდაცვალება: 21 სექტემბერი 1898
ქორწინება: ♀ Ольга Ивановна Римская-Корсакова (Шабельская)
გარდაცვალება: 1906
ქორწინება: ♀ Мария Александровна Симанская (Шабельская)
გარდაცვალება: 1935
განათლება: 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Начальное образование получил в частных приготовительных пансионах и в 1853 году поступил в Пажеский Е.И.В. корпус.
განათლება: 26 აგვისტო 1856, Москва, Российская империя, Будучи на коронационных торжествах императора Александра II в Москве, указом Придворной конторы произведён в камер-пажи.
სამხედრო წოდება: 1 ივლისი 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, По окончании Пажеского корпуса по 1-му разряду направлен на строевую службу в Кавалергардский полк, воинское звание: корнет.
სამხედრო წოდება: 1 ივლისი 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Кавалергардский полк, воинское звание: поручик.
სამხედრო წოდება: 14 სექტემბერი 1861, Санкт-Петербург, Российская империя, Кавалергардский полк, воинское звание: квартермистр. За время службы в кавалергардах заведовал школой грамотности для нижних чинов и дежурной комнатой и был полковым библиотекарем.
სამხედრო წოდება: 17 აპრილი 1862, Санкт-Петербург, Российская империя, Кавалергардский полк, воинское звание: штабс-ротмистр. Вышел в отставку.
პროფესია: 19 ივლისი 1862, Городня, Городнянский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Занял должность мирового посредника Алешнанского участка Городнянского уезда Черниговской губернии.
პროფესია: 17 აპრილი 1863, Городня, Городнянский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Награждён почётным знаком за труды по освобождению крестьян.
სამხედრო წოდება: 29 ივლისი 1863, Санкт-Петербург, Российская империя, Вернулся к военной службе. Кавалергардский полк, воинское звание: штабс-ротмистр.
სამხედრო წოდება: 30 აგვისტო 1865, Санкт-Петербург, Российская империя, Кавалергардский полк, воинское звание: ротмистр.
სამხედრო წოდება: 24 ნოემბერი 1865, Санкт-Петербург, Российская империя, Назначен старшим адъютантом при дежурном генерале Главного штаба генерал-адъютанте графе Ф. Л. Гейдене.
სამხედრო წოდება: 27 მარტი 1866, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом св. Анны 3-й степени.
სამხედრო წოდება: 16 აპრილი 1867, Санкт-Петербург, Российская империя, Главный штаб Российской императорской армии, воинское звание: полковник. 27 апреля получил назначение чиновником для особых поручений при начальнике Главного штаба.
სამხედრო წოდება: 10 ივლისი 1867, Санкт-Петербург, Российская империя, Кавалергардский полк, воинское звание: полковник. Вернулся к строевой службе. 01.09.1867 назначен председателем полкового суда и 25.09.1867 — командиром 4-го эскадрона.
სამხედრო წოდება: 23 მაისი 1870, Киев, Российская империя, Получил назначение в Киевский военный округ офицером для особых поручений при командующем войсками округа. Воинское звание: полковник.
სამხედრო წოდება: 14 დეკემბერი 1871, Киев, Российская империя, Пожалован во флигель-адъютанты.
ტიტული: 19 მარტი 1873, Киев, Российская империя, Указом императора Александра II Григорию Александровичу Милорадовичу дозволено носить графский титул «в увековечение памяти о заслугах М. А. Милорадовича» (его двоюродного деда), с тем, чтобы в нисходящем потомстве этот титул переходил лишь к старшему в роде.
სამხედრო წოდება: 1874, Киев, Российская империя, Награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. В 1875 году дозволено носить потомственный крест ордена св. Иоанна Иерусалимского.
სამხედრო წოდება: 1877, Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Милорадович был командирован в распоряжение начальника Западной армии и за отличие под Плевной был награждён золотым палашом с надписью «За храбрость».
სამხედრო წოდება: 1 იანვარი 1878, Воинское звание: генерал-майор. Зачислен в свиту императора Александра II в действующей армии.
ქორწინება: ♀ Вера Николаевна Шабельская (Милорадович) , Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя
პროფესია: დეკემბერი 1878, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Вышел в отставку, перешёл на гражданскую службу. Земством Черниговской губернии избран в почётные мировые судьи.
პროფესია: 1881, Санкт-Петербург, Российская империя, Назначен состоять при Министерстве внутренних дел.
განქორწინება: ♀ Вера Николаевна Шабельская (Милорадович) , Санкт-Петербург, Российская империя
ქორწინება: ♀ Ольга Кирилловна Катеринич (Милорадович) , Санкт-Петербург, Российская империя
პროფესია: 1887, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Святого Станислава 1-й степени.
პროფესია: 1890 - 1896, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Избирался Черниговским губернским предводителем дворянства. В 1891 году награждён орденом Святой Анны 1-й степени. В 1895 году награждён орденом Святого Владимира 2-й степени.
პროფესია: 5 თებერვალი 1898, Санкт-Петербург, Российская империя, Воинское звание: генерал-лейтенант. Назначен в состав членов Совета министра земледелия и государственных имуществ. Кроме многочисленных официальных должностей вёл широкую общественную и благотворительную деятельность. Так он был почётным членом Черниговского статистического комитета и Черниговского благотворительного общества, председателем правления Черниговского отделения попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, членом Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества, членом Археологического общества при Киевской духовной академии, Киевского Славянского общества, Императорского общества поощрения художников, председателем Черниговской губернской учёной архивной комиссии. С января 1898 года вошёл в число членов правления Русского Генеалогического общества. С юности занимаясь историческими исследованиями, напечатал ряд важнейших книг, справочников и статей по истории и генеалогии.
პროფესია: 1901, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Белого орла.
პროფესია: აგვისტო 1904, Санкт-Петербург, Российская империя, Назначен сенатором в Правительствующий Сенат.
გარდაცვალება: 13 აგვისტო 1905, Санкт-Петербург, Российская империя
ქორწინება: ♀ Вера Николаевна Шабельская (Милорадович)
გარდაცვალება: 20 აპრილი 1922